Entreprise : DE SA FOUQUET - SIREN 340 498 534
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2021)
Dénomination
DE SA FOUQUET
SIREN (siège)
340 498 534
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
10 B RUE TAILLEFER 27300 BERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUQUET DORIS , THERESE , MARIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Bernay
Nom, Prénom(s)
FOUQUET MICHEL , ANDRE , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Bernay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
34049853400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD QUATRE VENTS
27300 , SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
34049853400031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous terrains et biens immobiliers, la location de biens immobiliers. L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Adresse
10 B RUE 10B rue Taillefer
27300 , Bernay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
34049853400023
Code APE
501Z
Adresse
LA GRANDE MALOUVE
27300 , BERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1354
Date d'ajout
28/07/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2015 : Ancienne adresse : "Quatre Vents" 27300 Saint-Victor-de-Chretienville Nouvelle adresse : 10 B rue Taillefer 27300 Bernay Transformation de la société à compter du 01/07/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société civile (SC) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2015 : Nouveau : FOUQUET Michel, André, Raymond, Gérant Modification d'activité de l'établissement principal situé 10B rue Taillefer 27300 Bernay à compter du 01/07/2015 Nouvelle : L'acquisition de tous terrains et biens immobiliers, la location de biens immobiliers. L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2014 : Partant : FOUQUET Michel, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).