Entreprise : SARL REIG - SIREN 340 425 081
Identité
Dénomination
SARL REIG
SIREN (siège)
340 425 081
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1987
Date de fin de la personne morale
08/03/2085
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 AV DE LA MARNE 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGUILAR MARIA
Nom d'usage
REIG
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
AUCH
Nom, Prénom(s)
REIG MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
AUCH
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/12/1986
Siret
34042508100015
Code APE
505Z
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
STATION SERVICE, VENTE DE TOUS PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES, TOUS ARTICLES CONCERNANT L'AUTOMOBILE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES PRESTA- TIONS DE SERVICE EN RAPPORT AVEC L'AUTOMOBILE.
Adresse
17 AV DE LA MARNE
32000 , AUCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUCH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1366
Date d'ajout
22/05/2006
Description
Mention d'office JUGEMENT EN DATE DU 12.05.2006 CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SARL REIG EN RAISON DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF Date d'effet : 12/05/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
28/08/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/08/2002 , MR MICHEL GLARIA A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 02/08/2002
Numéro d'observation
2334
Date d'ajout
28/08/2002
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02.08.2002 ME HELENE GASCON 1 RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC - 32000 AUCH A ETE DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE ME J C COUMET DECEDE Date d'effet : 02/08/2002
Numéro d'observation
1074
Date d'ajout
11/05/1999
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR MR REIG MICHEL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 29.05.99 A COMPTER DU 29/05/99
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
11/05/1999
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 07/05/99 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : SARL REIG JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR PIERRE ROZES MANDATAIRE LIQUIDATEUR DESIGNE : ME JEAN-CLAUDE COUMET 6 RUE GAMBETTA BP 224 32004 AUCH CEDEX LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 29/05/99 A COMPTER DU 07/05/99
Numéro d'observation
1040
Date d'ajout
03/05/1995
Description
CHANGEMENT DE BAILLEUR DE FONDS, ANCIEN : MOBIL OIL FRANCAISE (RCS AUCH B 542 031 117), NOUVEAU : SA DYNEFF (RCS AUCH B 305 800 997) A COMPTER DU 16/09/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).