Entreprise : NORREV INVEST - SIREN 340 396 985
Identité
Dénomination
NORREV INVEST
SIREN (siège)
340 396 985
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1987
Début d’activité
01/12/2010
Date de fin de la personne morale
04/03/2037
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
tous commerce et self services alimentaires la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés, à cet effet la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit, de toutes actions parts sociales et obligations convertibles.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
78000 EUR
Adresse du siège
180 BD JEAN JAURES 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRON FRANCK , PAUL , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Just-Saint-Rambert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
34039698500053
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
tous commerce et self services alimentaires la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés, à cet effet la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit, de toutes actions parts sociales et obligations convertibles.
Autres Activités
tous commerce et self services alimentaires la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés, à cet effet la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit, de toutes actions parts sociales et obligations convertibles.
Adresse
180 BD JEAN JAURES
42170 , SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34039698500012
Enseigne
GRAND CAFE DE LYON
Code APE
554B
Adresse
2 PL DORIAN
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/2003
Siret
34039698500020
Code APE
741J
Adresse
34 BD SAGNAT
42230 , ROCHE-LA-MOLIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BUISSON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/10/2005
Siret
34039698500038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
42 RTE DE L'ETRAT
42580 , L'ETRAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
34039698500046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
28 B AV DE VEAUCHE
42160 , ANDREZIEUX-BOUTHEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 28 bis avenue de Veauche, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON à 180 bd Jean Jaurès, 42170 ST JUST ST RAMBERT A compter du 01.12.2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/08/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42580 L'ETRAT - 42 Route de l'Etrat exploité du 3.10.2005 au 31.07.2009 à 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 28 Bis avenue de Veauche A compter du 1.08.2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/03/1987
Description
Historique des observations depuis le 05/03/1987 : Mention du 22/02/2002 : MISE EN SOMMEIL à compter du 1.01.2002 Mention du 5.1.2004 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE A COMPTER DU :2.12.03 ANCIENNE DENOMINATION :FRANCK TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :2.12.03 ANCIEN SIEGE :42000 ST ETIENNE 2 PLACE DORIAN REPRISE D'ACTIVITE A COMPTER DU 2.12.2003 Mention du 03/10/2005 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 3.10.05 ANCIEN SIEGE : 42230 ROCHE LA MOLIERE - ZI DU BUISSON 34 BD SAGNAT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).