Entreprise : TY DOUAR - SIREN 340 324 409
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2022)
Dénomination
TY DOUAR
SIREN (siège)
340 324 409
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1987
Date de fin de la personne morale
26/02/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 AV DE TY BOS 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C CIAL RALLYE SUPER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN PATRICIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
ROUSSET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1987
Siret
34032440900010
Code APE
554B
Adresse
2 AV DE TY BOS
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C CIAL RALLYE SUPER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2483
Date d'ajout
28/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 28/02/2022 avec effet au 28/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2829
Date d'ajout
13/06/2003
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR : MORIN PATRICIA (ANCIENNE GERANTE) (PV AGE DU 25/04/2003) - DATE DEPOT : 13/06/2003 PUBLICITE : LE TELEGRAMME DU 27/05/2003 Date d'effet : 25/04/2003
Numéro d'observation
3895
Date d'ajout
27/08/2002
Description
Cessation d'activité ET CESSION DU FONDS AUX EPOUX LE CADRE-BILY (ACTE SSP DU 27/06/2002) Date d'effet : 27/06/2002
Numéro d'observation
3018
Date d'ajout
28/06/1996
Description
Changement de gérant ANCIEN : RIOUAL LOUIS NOUVEAU : MORIN PATRICIA (PV A.G.E. DU 13/01/96) - A COMPTER DU 13/01/96 *
Numéro d'observation
3018
Date d'ajout
28/06/1996
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE DATE : 30/11 - NOUVELLE DATE : 31/12 (PV AGE 29/11/95) - A COMPTER DU 29/11/95
Numéro d'observation
5978
Date d'ajout
23/12/1993
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE : 31/12 - NOUVELLE : 30/11 (PV A.G.E. DU 25/11/93) - DATE DEPOT : 21/12/93 A COMPTER DU 25/11/93
Numéro d'observation
4861
Date d'ajout
20/10/1993
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV A.G.E. DU 03/09/93) - DATE DEPOT : 20/10/93 PUBLICITE : PAYSAN BRETON DU 17/09/93 A COMPTER DU 03/09/93
Numéro d'observation
3593
Date d'ajout
23/08/1993
Description
Changement de gérant ANCIEN : RIOUAL MARIE-FRANCE NOUVEAU : RIOUAL LOUIS (PV A.G.O. DU 07/06/93) - DATE DEPOT : 11/08/93 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 10/07/93 A COMPTER DU 01/06/93
Numéro d'observation
4910
Date d'ajout
17/11/1992
Description
Changement de gérant ANCIEN : LASCAR MONIQUE NOUVEAU : RIOUAL NEE PERON MARIE FRANCE (PV A.G.E. DU 29/10/92) - DATE DEPOT : 14/11/92 PUBLICITE : PAYSAN BRETON DU 13/11/92 A COMPTER DU 02/11/92
Numéro d'observation
440
Date d'ajout
26/01/1990
Description
Changement de gérant ANCIEN : DANO XAVIER - NOUVEAU : LASCAR MONIQUE (PV A.G.E. DU 05/12/89 - DATE DEPOT : 15/01/90) PUBLICITE : LE TELEGRAMME DU 23/12/89 A COMPTER DU 01/12/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR * LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE (MENTION PORTEE AU R.C.S. LE 27/08/2002)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).