Entreprise : SCI DU 12 BIS RUE JEAN JAURES - SIREN 340 322 064
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2021)
Dénomination
SCI DU 12 BIS RUE JEAN JAURES
SIREN (siège)
340 322 064
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1987
Date de fin de la personne morale
25/02/2086
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
12 B RUE JEAN JAURES 59113 SECLIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Seclin
Nom, Prénom(s)
DUCROT BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Templeuve-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
NOULET MARIE , CHRISTINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Carvin
Nom, Prénom(s)
DEBARGE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Phalempin
Nom, Prénom(s)
BALAGNY FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Wattignies
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/01/1987
Siret
34032206400015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION IMMOBILIERE.
Adresse
12 B RUE 12 bis rue Jean Jaures
59113 , Seclin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
04/05/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-03-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Indicateur des Flandres DU : 28-04-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/02/1987
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 6- 7.2.1987 ET RECTIFICATIF DES 16 ET 17.2.1987.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).