Entreprise : DATA GROUPE - SIREN 340 283 670
Identité
Dénomination
DATA GROUPE
SIREN (siège)
340 283 670
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1987
Date de fin de la personne morale
15/03/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CROIX VERTE 34090 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MINI PARC ZOLAD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KUNTZ ROLAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
ADELL JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
COURNONTERRAL
Nom, Prénom(s)
LOZANO JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
PAILLET GUY
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BARBA MANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
GIGNAC
Nom, Prénom(s)
CHARVERIAT PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
CIVERA DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
LE CRES
Nom, Prénom(s)
FONTAINE RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
IVANES MICHELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
STEINEUR JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
TALBOT MICHELE
Nom d'usage
SURJUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
LE CRES
Nom, Prénom(s)
VIVES MARTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1987
Siret
34028367000016
Code APE
7600
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés dont les actionnaires sont salariés ou dont l'activité est directement ou indirectement liée. Traitement ou sous-traitance d'opérations de gestion comptable informatique et mobilières.
Adresse
RUE Mini Parc la Zolad rue de la Croix Verte
34000 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MINI PARC ZOLAD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13812
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Radiation du RCS le 16/05/2019 avec effet au 16/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3705
Date d'ajout
07/11/1988
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. LIQUIDATEUR : MR PAILLET GUY A COMPTER DU 15.09.87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).