Entreprise : SCI SAINT GELAISE - SIREN 340 248 582
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2019)
Dénomination
SCI SAINT GELAISE
SIREN (siège)
340 248 582
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1992
Date de fin de la personne morale
18/06/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU LONG DOUET 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD MALO , PIERRE , JEHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Change
Nom, Prénom(s)
RICHARD GOULVEN , POL , FRANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Change
Nom, Prénom(s)
BEURDELEY RENAUD , YVAN , WILLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Saint-Mars-d'Outillé
Nom, Prénom(s)
LECLERC JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Douvres-la-Délivrande
Nom, Prénom(s)
BEURDELEY SOPHIE , CAROLINE , FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Coulaines
Nom, Prénom(s)
LECLERC STEPHANIE , SIMONE , CORINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Etréham
Nom, Prénom(s)
LECLERC FABIENNE , ANDREE , JACQUELINE
Nom d'usage
LENOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Etréham
Nom, Prénom(s)
ARNOUX NICOLE , LOUISE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Maisons
Nom, Prénom(s)
LECLERC CORINNE , FRANCOISE , MICHELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Sainte-Honorine-du-Fay
Nom, Prénom(s)
LOISON MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
LAIZE-CLINCHAMPS
Dénomination
SOFICHAM
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Bretteville-sur-Odon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1991
Siret
34024858200025
Adresse
RTE NATIONALE 13
14650 , CARPIQUET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CODICA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1991
Siret
34024858200058
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, administration d'immeubles
Adresse
18 RUE DU LONG DOUET
14760 , BRETTEVILLE-SUR-ODON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
34024858200033
Activité principale
Location de logements
Adresse
16 RUE DU LONG DOUET
14760 , BRETTEVILLE-SUR-ODON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2012
Siret
34024858200041
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
BD DU SUFFOLK
14112 , BIEVILLE-BEUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROND POINT DE LA BIJUDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14292
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/12/2018 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
14292
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Dissolution à compter du 07/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/12/2018, liquidateur : SOFICHAM, siège de la liquidation : 18 Rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon, parution de la publicité légale : LA Voix le Bocage en date du 20/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes constitutifs TC la Roche-sur-Yon en date du 27/02/87 dépôt transfert TC la Roche-sur-Yon Me 20/03/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).