Entreprise : CLEMENT FRERES - SIREN 340 220 490
Identité
Dénomination
CLEMENT FRERES
SIREN (siège)
340 220 490
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1987
Début d’activité
17/02/1987
Date de fin de la personne morale
16/02/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
152449 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU MOULIN A VENT 41500 MAVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT CHRISTIAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Maves
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/1987
Siret
34022049000015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
14 RUE DU MOULIN A VENT
41500 , MAVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4452
Date d'ajout
15/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2015 : Partant : CLEMMENT Jean-Michel Pierre, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2338
Date d'ajout
24/04/2012
Description
Transformation de la société à compter du 30/03/2012 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Réduction de capital à compter du 30/03/2012 Ancien : 152449,02 EUR Nouveau : 152449 EUR Prorogation de durée de la personne morale à compter du 30/03/2012 Changement de dénomination à compter du 30/03/2012 Ancienne : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU CLEMENT FRERES Nouvelle : CLEMENT FRERES Modification de l'intitlué du siège social à compter du 30/03/2012 ancien : le Bourg 41500 Maves Nouveau : 14 rue du Moulin à Vents 41500 Maves
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).