Entreprise : ETS JACQUES SARL - SIREN 340 159 227
Identité
(Entreprise radiée le 30/07/2004)
Dénomination
ETS JACQUES SARL
SIREN (siège)
340 159 227
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1987
Fermeture de l'établissement - 34015922700057
- Date d'effet de la fermeture : 30/07/2004
Date de fin de la personne morale
22/09/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs Français
Adresse du siège
10 SQ THERESE VANDEVANNET 59320 HAUBOURDIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUES NEE STEENLANDT VERONIQUE , ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
JACQUES JEAN-PIERRE , FRANCOIS , HUBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Dunkerque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/1986
Siret
34015922700057
Code APE
505Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
STATION SERVICE
Adresse
10 SQ 26 boulevard du Gal Leclerc
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/09/1990
Description
Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/1987
Description
Observations concernant l'établissement situé 26 b oulevard DU GAL LECLERC 59100 Roubaix : FONDS RECU EN LOCA
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/09/1987
Description
Historique : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOC IAL DE DUNKERQUE 4, RUE JEAN DELVALLEZ A DATER DU 10/7/1987. ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE DU NKERQUE LE 17/2/1987 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 10/1/87 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE DUNKERQUE D U 24/8/19878 ET DE ROUBAIX-TOURCOING DU 23/9/1987 EXPLOITATION EN QUALITE DE MANDATAIRE ET DE FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE LA STE ELF- FRANCE à C OMPTER DU 27 9 88 COUPOLE RCS NANTERRE B 302 556 8 32. CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DE- VENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL RADIATION DU 25/9/1990 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 22/5/1990 ET TRANSFERT A LI LLE 2 RUE DE TURENNE RCS LILLE 90B1060
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 22/05/1990. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).