Entreprise : TRANSPORTS LEGAY - SIREN 340 131 804
Identité
Dénomination
TRANSPORTS LEGAY
SIREN (siège)
340 131 804
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1989
Date de fin de la personne morale
09/07/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
28 RUE DE LA MALTERIE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGAY JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Palluau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1989
Siret
34013180400023
Code APE
6911
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Adresse
28 RUE DE LA MALTERIE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/10/1993
Description
RADIATION D'OFFICE DU 6/10/1993 : JUGEMENT DU 5/10 /1993 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'AC TIF
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/07/1989
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 15/2/1989 SON SIEGE SOCIAL DE LIEUDIT LE QUERRUY G RAND LANDES PALLUAU. ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GR EFFE DE LA ROCHE SUR YON LE 9/2/1987 ET PUBLIE DAN S LE COURRIER FRANCAIS DU 31/1/1987. TRANSFERT : D EPOT AU GREFFE DE LA ROCHE SUR YON DU 24/4/1989 ET DE ROUBAIX- TOURCOING DU 10/7/1989 PUBLIE DANS OU EST FRANCE DU 12/3/1989 ET LA GAZETTE DU NORD DU 2 5/3/1989 18.10.1989: DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS MODIFICATION D'OFFICE DU 20/10/1989 : JU GEMENT DU 19/10/1989 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFI EE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 18/10/1989 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MARTIN 49, AV. D'ALSACE ROUBAI X MODIFICATION D'OFFICE DU 24/11/1989 : JUGEMENT D U 21/11/1989 PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION M ODIFICATION D'OFFICE DU 13/12/1989 : JUGEMENT DU 5 /12/1989 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. LIQ UIDATEUR: ME MARTIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).