Entreprise : SCI DES TAMARIS - SIREN 340 089 655
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2023)
Dénomination
SCI DES TAMARIS
SIREN (siège)
340 089 655
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1987
Fermeture de l'établissement - 34008965500013
- Date d'effet de la fermeture : 21/07/2022
Date de fin de la personne morale
01/02/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
53 AV PAUL DELORME 69580 SATHONAY-CAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNEVIN CHRISTIAN , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Sathonay-Camp
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/1986
Siret
34008965500013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'achat, l'administration, la location, la gestion et et l'exploitation de tous immeubles batis ou non, et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractèrecivil de la société
Adresse
53 AV 53 Avenue Paul Delorme
69580 , Sathonay-Camp - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).