Entreprise : SCI LIBERTE - SIREN 340 083 302
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2020)
Dénomination
SCI LIBERTE
SIREN (siège)
340 083 302
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1987
Date de fin de la personne morale
04/02/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
490 EUR
Adresse du siège
1 B PL DE LA LIBERTE 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCORELLES LUCIEN , LOUIS , MARCEL , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE ANTOINE , FREDERIC , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Logonna-Daoulas
Nom, Prénom(s)
CHAPENOIRE EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Gouesnou
Nom, Prénom(s)
LAOT ARMEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Lannilis
Nom, Prénom(s)
MOCAER JOSEPH , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Guipavas
Nom, Prénom(s)
LE PENNDU HENRI , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1987
Siret
34008330200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'immeubles
Adresse
1 B PL 1B place de la Liberte
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4374
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9678
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 08/10/2019 : Liquidateur : MARCORELLES Lucien Louis Marcel Philippe gérant Le siège de la liquidation est fixé à : 1B place de la Liberte 29200 Brest Journal d'annonces légales : Terra en date du 25/10/2019.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).