Entreprise : ADVANCED CARDS SYSTEMS - SIREN 340 060 128
Identité
Dénomination
ADVANCED CARDS SYSTEMS
Sigle
ACS
SIREN (siège)
340 060 128
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1987
Date de fin de la personne morale
29/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBAGNAC YVAN , HENRI , CLEMENT
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
ANTERRIEU JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DUCROS GERARD , HENRI , JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
SARAZIN BERNARD , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
AGDE
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE, SOCIETE D'EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1986
Siret
34006012800022
Enseigne
ADVANCED CARDS SYSTEMS ACS
Code APE
723Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE MISE AU POINT VENTE MAINTENANCE EN FRANCE ET A L'ETRANGER DE TOUS SYSTEMES ELECTRONIQUES ET NOTAMMENT CEUX LIES A L'IMMOBILIER
Adresse
ALL WILHELM ROENTGEN
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MILLENAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
135
Date d'ajout
07/01/2000
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/01/2000, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR HENRI BELTRAN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 07/01/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7912
Date d'ajout
07/08/1997
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/07/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A MIS FIN AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU- PLAN DE LA SCP SAUVAN GOULLETQUER ET A DESIGNE EN REMPLACEMENT AVEC LES MEMES FONCTIONS : MAITRE CHRISTINE DAUVERCHAIN 2 RUE SAINT COME 34000 MONTPELLIER A COMPTER DU 25/07/97
Numéro d'observation
10355
Date d'ajout
18/09/1996
Description
Changement de juge-commissaire NOMINATION DE M. DUCROS GERARD EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE M. LORCA JEAN DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE M. ALBAGNAC YVAN (ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE M. LORCA JEAN DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 02/07/96
Numéro d'observation
10091
Date d'ajout
11/09/1996
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/09/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A MIS FIN AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET DE COM- MISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SCP MEILLE VALLIOT ET A DESIGNE EN REMPLACEMENT AVEC LES MEMES FONCTIONS LA SCP SAUVAN GOULLETQUER DOMICILIEE PARC CLUB DU MILLENAIRE - BAT. 10 -1025, RUE H. BECQUEREL - 34000 - MONTPELLIER. A COMPTER DU 11/09/96
Numéro d'observation
6135
Date d'ajout
14/06/1996
Description
Nomination d'un (ou des) organe(s) de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - 34000 - AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD- DAUVERCHAIN - PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
10636
Date d'ajout
21/11/1995
Description
DEMISSION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL DE MR ATTIAS JEAN-JACQUES A COMPTER DU 30/06/95
Numéro d'observation
5947
Date d'ajout
30/06/1995
Description
VENTE DU FONDS SIS SYMBIOSE ALLEE WILHELM ROENTGEN LE MILLENAIRE MONTPELLI- ER A LA SA ACS HORO QUARTZ A COMPTER DU 20/06/95
Numéro d'observation
4912
Date d'ajout
30/05/1995
Description
Jugement arrêtant le plan de cession SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24 MAI 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ORDONNE LA CESSION DE LA STE A.C.S. - A FIXE LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT A SIX MOIS, - A NOMME LA SCP MEILLE VALLIOT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, - A MAINTENU LA SCP MEILLE VALLIOT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET LA SCP PERNAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS. A COMPTER DU 24 MAI 1995.
Numéro d'observation
2487
Date d'ajout
13/03/1995
Description
Passage de la procédure simplifiée en procédure générale SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE GENERALE PREVUE PAR LE TITRE 1ER DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DE PROROGER LA PERIODE D'OBSERVATION POUR SIX MOIS SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE L'EXPIRATION. A COMPTER DU 10 MARS 1995
Numéro d'observation
1841
Date d'ajout
23/02/1995
Description
Jugement prononçant la confusion des patrimoines actifs et passifs SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LA CONFUSION DU PATRIMOINE DE LA SA ADVANCED CARDS SYSTEMS AVEC L'ENSEMBLE DES AUTRES SOCIETES DU GROUPE SYMBIOSE. A COMPTER DU 15 FEVRIER 1995.
Numéro d'observation
10323
Date d'ajout
25/10/1994
Description
Prolongation de la période d'observation EN DATE DU 21 OCTOBRE 1994, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE ADVANCED CARDS SYSTEMS SA POUR UNE DUREE DE 4 MOIS ; DESIGNANT MAITRE OLIVIER FABRE DOMICILIE A MONTPELLIER -MAESTRO 110, PLACE D'ACADIE ANTIGONE- EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1994.
Numéro d'observation
9514
Date d'ajout
03/10/1994
Description
Mention d'office redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE ADVANCED CARDS SYSTEMS SA A NOMME MR MICHEL FROMONT COMME JUGE COMMISSAIRE ET LA SCP CH.PERNAUD- DAUVERCHAIN, PH.PERNAUD-ORLIAC DEMEURANT A MONTPELLIER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A FIXE AU 14 FEVRIER 1994 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1994.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).