Entreprise : SCI DE KERGUEN - SIREN 340 033 570
Identité
Dénomination
SCI DE KERGUEN
SIREN (siège)
340 033 570
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1987
Date de fin de la personne morale
30/01/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1141600 EUR
Adresse du siège
VOURCH VIAN 29860 PLABENNEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESNAULT CHRISTIAN , JEAN , YVON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
BOUCHER JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
GRIGNON JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
GUIPAVAS
Nom, Prénom(s)
LE HER GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
PLABENNEC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/12/1986
Siret
34003357000037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain, construction d'un immeuble en vue de la location
Adresse
Vourch Vian
29860 , Plabennec - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1986
Siret
34003357000011
Code APE
702C
Adresse
7 RUE DE LA MAIRIE
29480 , LE RELECQ-KERHUON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/1992
Siret
34003357000029
Code APE
702C
Adresse
RTE DE BREST
29860 , BOURG-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8747
Date d'ajout
21/12/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4418
Date d'ajout
10/11/1992
Description
NOMINATION DE M. LE HER GILBERT AUX FONCTIONS DE GERANT EN REMPLACEMENT DE M. REBOURS XAVIER, DEMISSIONNAIRE - TRANSFERT DI SIEGE ET DE L'ETABLISSE- MENT DU 7, RUE DE LA MAIRIE 29880 LE RELECQ KERHUON A ROUTE DE BREST 29860 BOURG BLANC - DATE D'EFFET: 01.09.92.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).