Entreprise : EARL DES MANGUETS - SIREN 340 010 602
Identité
Dénomination
EARL DES MANGUETS
Sigle
EARL DES MANGUETS
SIREN (siège)
340 010 602
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1987
Début d’activité
31/12/1986
Date de fin de la personne morale
03/02/2037
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres cultures générales
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
63750 EUR
Adresse du siège
727 CHE DE L'ECOLE 47360 SEMBAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANGUETS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUBARD BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Sembas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1986
Siret
34001060200019
Nom commercial
EARL DES MANGUETS
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres cultures générales
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
727 CHE DE L'ECOLE
47360 , SEMBAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANGUETS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1391
Date d'ajout
22/10/1998
Description
Suivant Assemblle Genrale en date du 24/09/98 retrait et démission de MME Chaubard Ginette de ses fonctions de Co-Gerante à compter du 01/09/98
Numéro d'observation
438
Date d'ajout
08/03/1995
Description
Suivant délibérations en date du 16/01/95 **Mr Chaubard Joël et mme Chaubard Ginette nouveaux associés à compter du 01/01/95 **capital porte à la somme de :425 000.00 francs a/C du 01.01.95 **transformation du gaec en earl **changement de dénomination en Celle de : Earl des Manguets **modification de la gérance : Co-Gerants : Chaubard Yves Chaubard Bernard Chaubard Ginette a/C du 01.01.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 425 000.00 FRF nouveau montant : 64 790.83 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).