Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS AGARD AUBERT ET SELARL SAZARIS - SIREN 339 978 827
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS AGARD AUBERT ET SELARL SAZARIS
SIREN (siège)
339 978 827
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1987
Fermeture de l'établissement - 33997882700014
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2021
Date de fin de la personne morale
02/02/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2667.86 EUR
Adresse du siège
129 RUE DE PARIS 16000 ANGOULEME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PECH-GIRET MADELEINE , MATHILDE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
GIRET BERNARD , MARIE , PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Fléac
Nom, Prénom(s)
AUBERT YVES , MARIE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
AGARD PHILIPPE , ALVARO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Sornin
Dénomination
SELARL SAZARIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Angoulême
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1987
Siret
33997882700014
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à la l'exercice de la profession de médecins généralistes...
Adresse
129 RUE 129 RTE de Paris
16000 , Angoulême - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9173
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9104
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Dissolution à compter du 01/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2021, liquidateur : GIRET Bernard Marie Pascal, siège de la liquidation : 129 Route de Paris 16000 Angoulême, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 30/07/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).