Entreprise : SCI BLANC - SIREN 339 975 583
Identité
Dénomination
SCI BLANC
SIREN (siège)
339 975 583
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2017
Début d’activité
21/12/1986
Date de fin de la personne morale
07/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisitionde tous biens immobiliers, édification de toutes constructions, entretien, administration et exploitation des immeubles sociaux par tous moyens notamment par voie de location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
400 PRO GENERAL CHARLES DE GAULLE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC FONTANT FABIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Le Castellet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/1986
Siret
33997558300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisitionde tous biens immobiliers, édification de toutes constructions, entretien, administration et exploitation des immeubles sociaux par tous moyens notamment par voie de location.
Autres Activités
Acquisitionde tous biens immobiliers, édification de toutes constructions, entretien, administration et exploitation des immeubles sociaux par tous moyens notamment par voie de location.
Adresse
400 PRO GENERAL CHARLES DE GAULLE
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1986
Siret
33997558300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV DU PASSEUR CHALLIES
34310 , CAPESTANG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4360
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Radiation du RCS le 12/06/2017 avec effet au 26/04/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siège social : 400 PromenadeGénéral Charles de Gaulle 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6049
Date d'ajout
08/06/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 26/04/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).