Entreprise : ERBE IMMOBILIER - SIREN 339 969 602
Identité
Dénomination
ERBE IMMOBILIER
SIREN (siège)
339 969 602
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1987
Date de fin de la personne morale
27/01/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
52 AV FELIX FAURE 69580 SATHONAY-CAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REHAIMINE DANIELLE
Nom d'usage
BIOJAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Marcy-l'Étoile
Nom, Prénom(s)
LARDET JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Charnay
Nom, Prénom(s)
BIOJAU ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Marcy-l'Étoile
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/12/1986
Siret
33996960200020
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat et vente pour son propre compte de tout bien immobilier ou foncier bati ou non bati (marchand de biens), ainsi que toutes opérations d'amé- nagement et de rénovation de bâtiment
Adresse
52 AV 52 Avenue Félix Faure
69580 , Sathonay-Camp - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/053268
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/025039
Date d'ajout
03/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/06/2014 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal, Juge commissaire suppléant : Monsieur LAVOREL Stanislas, Représentant des créanciers-liquidateur : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F07/035805
Date d'ajout
12/10/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/10/2007 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F07/035839
Date d'ajout
12/10/2007
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/10/2007 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F04/014790
Date d'ajout
07/05/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 04/05/2004 nommant Monsieur COQUARD, Juge Commissaire en remplacement de Monsieur BORNET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/05/1988
Description
DM du 30/05/1988 - Siège et ets transférés de SATHONAY CAMP 69580 53, rue Paul Delorme à SATHONAY CAMP 52, avenue Félix Faure - à compter du 01/01/1988 DM du 23/07/91 - Continuation dela sté malgré un actif net devenu infé- rieur à la moitié du capital à compter du 27/10/90 DM du 07/06/93 : Dissolution anticipée à compter du 28/10/1992 - Liquidateur : Mr Robert BIOJAU demeurant 131 avenue du Général de Gaulle 69300 CALUIRE - Siège de liquidation : siège social - 52 avenue Félix Faure 69580 SATHONAY CAMP DM du 21/04/1994 : 4 - JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE en date du 20/04/1994 Représentant des créanciers-liquidateur : Me SABOURIN 4, bld Eugène Déruelle 69003 LYON M. BRONNER, Juge Commissaire M. GINIES, Juge Commissaire Suppléant Cessation des paiements : 30/09/1993 DM du 19/04/95 : Par jugement en date du 13/04/1995, Le Tribunal de Commerce de LYON Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. ERBE IMMOBILIER aux sociétés : - GIE ERBE MANAGEMENT, RCS LYON C 348 904 954 - SARL ERBE INGENEERING, RCS LYON B 339 950 552 - SCI DU PARC, RCS LYON D 349 028 621 - SCI 2001, RCS LYON D 318 546 546 - SCI SATHONAY CARNOT, non inscite au RCS - SCI CHABERT, RCS LYON D 333 487 056 - SCI DE SURE, RCS BOURG Et constate la confusion des patrimoines de ces sociétés Représentant des créanciers-liquidateur : Me SABOURIN 4 Bld Eugène Déruelle 69003 LYON M BRONNER, Juge Commissaire Cessation des paiements : 30/09/93 DECLARATION MODIFICATIVE du 01 Septembre 1995 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/06/1995 Rétracte partiellement le jugement du 13 Avril 1995 en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines entre la société ERBE IMMOBILIER S.A. et la S.C.I. des LYS et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI des LYS. DECLARATION MODIFICATIVE du 12 Décembre 1997 : JUGEMENT en date du 9 Décembre 1997 NOMMANT d'office Monsieur GINIES, Juge commissaire en remplacement de Monsieur BRONNER NOMMANT d'office Monsieur DAURES, Juge commissaire suppléant à la place de Monsieur GINIES DECLARATION MODIFICATIVE du 27 Mars 2000 Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 Janvier 2000 nommant d'office M. BORNET, juge commissaire en remplacement de M. GINIES et M. DUTEL juge commissaire suppléant en remplacement de M. DAURES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).