Entreprise : TFMB - SIREN 339 964 678
Identité
(Entreprise radiée le 26/10/2022)
Dénomination
TFMB
SIREN (siège)
339 964 678
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1987
Date de fin de la personne morale
28/01/2047
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
42300 EUR
Adresse du siège
AV BENOIT FOURNEYRON 42480 LA FOUILLOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BAS ROLLET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARROIN JEAN , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Sauveur-en-Rue
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense Cedex
Dénomination
5A DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33996467800017
Code APE
602M
Adresse
16 AV DE L INDUSTRIE
42390 , VILLARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
33996467800025
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
loueur de fonds (entreprise générale de transports publics de toutes marchandises et de camionnage, déménagements, commissionnaire de transport, loueur de véhicules ; lavage de tous véhicules ; logistique et stockage. A titre accessoire, entretien et réparation de véhicules. Création, acquisition, location, prise à bail, exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées, prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ; toutes opérations contribuant à cet objet)
Adresse
AV Avenue Benoit Fourneyron
42480 , La Fouillouse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI Sud du Bas Rollet
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/019563
Date d'ajout
26/10/2022
Description
Radiation en date du 26/10/2022 par suite de fusion absorption par : société par actions simplifiée - ALAINE LOIRE Zone Industrielle Sud du Bas Rollet 42480 LA FOUILLOUSE, 887 250 470 RCS GTC Saint Etienne, société bénéficiaire avec date d'effet au 30/09/2022 Fin de la location gérance avec la société ALAINE LOIRE suite à cette fusion.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/03/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42390 VILLARS - 16 Avenue de l'Industrie A compter du 1.03.2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/2007
Description
: Changement de la forme juridique A compter du 2.1.2007 Ancienne forme juridique : SARL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/01/1987
Description
Historique des observations depuis le 29/01/1987 : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONCERNANT 2 LICENCES DE TRANSPORTS ZONE LONGUE CLASSE A N° 62140 - 64208 A COMPTER DU 31.12.1988 REPRISE PAR LE PROPRIETAIRE : MIRMAND PIERRE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé avenue Benoit Fourneyron, ZI Sud du Bas Rollet 42480 La Fouillouse : Observation depuis le 29/01/1987 : EXPLOITATION EN LOCATION GERANCE DE TOUS LES ELEMENTS DU FONDS SIS A LA FOUILLOUSE N°13 LE BELVEDERE DE MONSIEUR jean BERTRAND A COMPTER DU 1.1.1987 FIN DE LOCATION GERANCE FONDS ACQUIS DE BERTRAND Jean RCS A 724 407 606 AU PRIX DE 120 000 FRS A COMPTER DU 16.10.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).