Entreprise : GAEC DU HOUNTIC - SIREN 339 957 771
Identité
Dénomination
GAEC DU HOUNTIC
SIREN (siège)
339 957 771
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1987
Date de fin de la personne morale
11/02/2031
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
500 RTE PETIT AZUR 40180 SAUBUSSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PETIT AZUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAHILLADE JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
SAUBUSSE
Nom, Prénom(s)
LAHILLADE ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
SAUBUSSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33995777100019
Code APE
013Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE DES BIENS DONT SES MEMBRES OU LUI-MEME SONT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LEUR FAMILLE
Adresse
500 RTE PETIT AZUR
40180 , SAUBUSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PETIT AZUR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3842
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Dax le 27/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
285
Date d'ajout
27/01/2006
Description
Dissolution anticipée de la société PAR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 19/12/2005 IL A ETE DECIDE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DU GROUPEMENT ET SA MISE EN LIQUIDATION AMIABLE MONSIEUR LAHILLADE ERIC GERANT DEMEURANT ERINA 40180 SAUBUSSE ET MONSIEUR LAHILLADE JEAN PIERRE GERANT DEMEURANT LAROQUE 40180 SAUBUSSE ONT ETE NOMMES EN QUALITE DE LIQUIDATEURS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LES ANNONCES LANDAISES DU 07/01/2006 ADRESSE DE LA LIQUIDATION : PETIT AZUR 40180 SAUBUSSE Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
676
Date d'ajout
31/03/1988
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT LAHILLADE JEAN BAPTISTE NOUVEAUX LAHILLADE ERIC DT SAUBUSSE A COMPTER DU 22/01/88
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
31/03/1988
Description
CESSION DE PARTS ENTRE MR LAHILLADE J BAPTISTE ET LAHILLADE ERIC DE 3000 PARTS N[ 1 A 3000 A COMPTER DU 11/01/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).