Entreprise : PEPINIERES DUBIS - SIREN 339 956 773
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2017)
Dénomination
PEPINIERES DUBIS
SIREN (siège)
339 956 773
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1987
Fermeture de l'établissement - 33995677300016
- Date d'effet de la fermeture : 14/03/2017
Date de fin de la personne morale
12/02/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
VLA BERNIJO 40180 HEUGAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA BERNIJO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABARTHE MARIE , THERESE
Nom d'usage
DUBIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Heugas
Nom, Prénom(s)
DUBIS BERNARD , JEAN-MARIE , ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Heugas
Nom, Prénom(s)
DUBIS VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Heugas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1986
Siret
33995677300016
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Activité principale
Reproduction de plantes
Adresse
VLA BERNIJO
40180 , HEUGAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA BERNIJO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4041
Date d'ajout
21/08/2017
Description
Radiation du RCS le 21/08/2017 avec effet au 14/03/2017 Clôture des opérations de liquidation amiable JAL : Courrier Français le 14/07/2017 Disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1289
Date d'ajout
23/03/2015
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 31/12/2014 par suite de la suppression de l'exploitation de pépinières polyculture exploité à titre d'établissement principal à Villa Bernijo 40180 Heugas Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2014 Liquidateur associé : DUBIS Bernard, Jean-Marie, Roger ancien gérant demeurant 441 route de Saint Lon les Mines 40180 Heugas Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur 441 route de Saint Lon les Mines 40180 Heugas Journal d'annonces légales : COURRIER FRANCAIS en date du 27/02/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).