Entreprise : SCI DAG - SIREN 339 937 542
Identité
Dénomination
SCI DAG
SIREN (siège)
339 937 542
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
01/02/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion, la location et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle devient propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
LOTISSEMENT DE LA FORGE FE 76520 BOOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEOVANT ROMAIN , DANY , GHISLAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Mesnil-Raoul
Nom, Prénom(s)
LEOVANT AURELIEN , JACQUES , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33993754200019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, la location et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle devient propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Autres Activités
La gestion, la location et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle devient propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Adresse
LOTISSEMENT DE LA FORGE FE
76520 , BOOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).