Entreprise : GIE DU PARC DE LA MOTTE - SIREN 339 899 551
Identité
Dénomination
GIE DU PARC DE LA MOTTE
SIREN (siège)
339 899 551
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1987
Date de fin de la personne morale
19/03/1997
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
LA MOTHE 03400 YZEURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
YZEURE
Nom, Prénom(s)
PASQUEL DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
SAINT POURCAIN/SIOULE
Nom, Prénom(s)
AUMAITRE ALAIN , BERNARD
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
YZEURE
Dénomination
MONIER BERNARD-CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE S.A.R.L.
Qualité
Membre
Commune de résidence
YZEURE
Dénomination
SOCIETE ANONYME ACOBAT
Qualité
Membre
Commune de résidence
SAINT-SYMPHORIEN D'OZON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33989955100016
Code APE
742C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'UTILISATION EN COMMUN DE MOYEN DE GESTION DE PRODUCTION ET DE COMMER- CIALISATION ET D'UNE MANIERE GENERALE DE REALISER TOUTES OPERATIONS FI- NANCIERES CIVILES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SE RATTACHANT DIRECTE- MENT A L'OBJET
Adresse
ZONE D'ACTIVITES DE LA MOTHE
03400 , YZEURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
18/01/1995
Description
DEMISSION DE MR PASQUEL DENIS DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 31.12.91 DISSOLUTION ANTICIPEE DU GIE A COMPTER DU 30.11.94 LIQUIDATEUR : MR MONIER BERNARD DMT 34 RUE PABLO PICASSO 03400 YZEURE SIEGE DE LIQUIDATION FIXE AU DOMICILE DE MR MONIER BERNARD A COMPTER DU 30.11.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).