Entreprise : SCI DOMAINE DU BOIS DE LA FERTE - SIREN 339 893 042
Identité
Dénomination
SCI DOMAINE DU BOIS DE LA FERTE
SIREN (siège)
339 893 042
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1987
Début d’activité
01/10/1986
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Capital social
62411 EUR
Adresse du siège
CHE CHEMIN DEPARTEMEN 405 77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Saint-Jurs
Nom, Prénom(s)
JAMIN GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Aulnay Sous Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33989304200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immobilière
Autres Activités
Location immobilière
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
CHE CHEMIN DEPARTEMEN 405
77440 , CONGIS-SUR-THEROUANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33989304200038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
26 RUE DES RIGOLES
75020 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ LOFT STORY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001D0291314
Date d'ajout
26/02/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Meaux SOUS LE NUMERO 2019D141
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
22027
Date d'ajout
26/07/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).