Entreprise : SCI GUY CELERIER - SIREN 339 884 827
Identité
Dénomination
SCI GUY CELERIER
SIREN (siège)
339 884 827
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1987
Date de fin de la personne morale
03/02/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
35 BD DE LA PLAGE 33138 LANTON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TAUSSAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SLOIM JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Andernos-les-Bains
Nom, Prénom(s)
JUNCA DOMINIQUE
Nom d'usage
SLOIM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Andernos-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/02/1987
Siret
33988482700017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriete, acquisition, administration, entretien, exploitation par bail ou autrement d'un immeuble situe a taussat destine a la residence de personnes agees.
Adresse
35 BD 35 Boulevard de la Plage et 4 Rue Guy Celerier
33138 , Lanton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Taussat
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33409
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).