Entreprise : LES TERRASSES DU LEVANT - SIREN 339 872 152
Identité
Dénomination
LES TERRASSES DU LEVANT
SIREN (siège)
339 872 152
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1986
Début d’activité
19/12/1986
Date de fin de la personne morale
21/12/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
2660235.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE L’UNION 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA GUY VIEULES DIDIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELIZE DENISE , GABRIELLE , LUCIE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
MATILLON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
ELIZE TORRES
Nom d'usage
Fabienne Camille Lucie
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
Succession Guy VIEULES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/1986
Siret
33987215200014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
RTE DE L’UNION
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA GUY VIEULES DIDIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Dissolution à compter du 03-09-2019, journal publicateur : FRANCE ANTILLES MARTINIQUE du : 01-10-2019, adresse de liquidation : au siège social Villa de M Guy VIEULES Route de l'Union Didier 97200 FORT DE FRANCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1874
Date d'ajout
27/04/1999
Description
Changement de gérant PARTANT MR ELIZE MAX - MAINTENUS MR VIEULES GUY - MME ELIZE DENISE A DATER DU 25/02/98
Numéro d'observation
4253
Date d'ajout
10/11/1997
Description
Modification autre NOMINATION D'UN CO-GERANT MME ELIZE DENISE NEE MATILLON CO-GERANTS MAINTENUS MRS GUY VIEULES ET MAX ELIZE A DATER DU 10/12/96
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 450 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 660 235.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).