Entreprise : SCM DES DOCTEURS GUIGNARD ET RIBARDIERE - SIREN 339 854 754
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2023)
Dénomination
SCM DES DOCTEURS GUIGNARD ET RIBARDIERE
SIREN (siège)
339 854 754
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1987
Date de fin de la personne morale
08/01/2017
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
4 PL DE L'EGLISE 17770 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD BERNARD , WILLIAM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Nom, Prénom(s)
RIBARDIERE PAUL , ROGER , ALPHONSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33985475400019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun dès moyens utiles a l'exercice de leur profession, sans qué la société puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir, louer les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire necessaire, et, plus généralement procéder a toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant a l'objet social et n'alterant pas son caractère civil.
Adresse
4 PL 4 Place de l'Eglise
17770 , Saint-Hilaire-de-Villefranche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8104
Date d'ajout
24/09/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Saintes le 24/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/2020
Description
Dissolution à compter du 27/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/05/2020, liquidateur : GUIGNARD Bernard William, siège de la liquidation : 15 du grand fief 17100 Le Douhet, parution de la publicité légale : l'angérien libre en date du 27/08/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).