Entreprise : INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT - SIREN 339 834 798
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2019)
Dénomination
INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT
Sigle
IDEA
SIREN (siège)
339 834 798
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1987
Date de fin de la personne morale
26/01/2037
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
93481.74 EUR
Adresse du siège
34 BD PIERRE PAUL RIQUET 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTAINA JACQUELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LEPINAY JEAN , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
POULENARD DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
33983479800029
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
BUREAU D'ETUDES ET RECHERCHES, DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT
Adresse
34 BD 15 Rue ALSACE LORRAINE
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7543
Date d'ajout
20/05/1992
Description
Transformation de la société EN SOCIETE ANONYME (RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANFORMATION DU 30.01.92) L'OBJET, LA DENOMINATION, LA DUREE ET LE CAPITAL RESTENT INCHANGES - TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 15 RUE ALSACE LORRAINE AU 34 BOULEVARD RIQUET 31000 TOULOUSE - MME BERTAINA JACQUELINE (ANCIENNE CO-GERANTE)DEVIENT ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL, MR LEPINAY JEAN RAYMOND (ANCIEN CO-GERANT)DEVIENT ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MR POULENARD DANIEL (ANCIEN CO-GERANT)DEVIENT ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL, MRS OCIO DANIEL ET MARTINELLI GILBERT SONT NOMMES ADMINISTRATEURS, LE CABINET PIERRE VALLY EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, MR COUDENC JEAN -DENIS EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - - PV AGE DU 05.05.92 - PV CA DU 05.05.92 - OPINION IND.DU 15.05.92 - A COMPTER DU 05/05/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7538
Date d'ajout
20/05/1992
Description
Augmentation du capital PORTE DE 250 000 FRS A 589 200 FRS PAR NUMERAIRE A HAUTEUR DE 114 200 FRS ET PAR APPORT PUR ET SIMPLE DE CLIENTELE POUR 225 000 FRS -(PV AG 6.6.89) - PUIS PORTE DE 589 200 FRS A 623 200 FRS PAR APPORT EN NUMERAIRE - - (PV AGE DU 12.06.89)- A COMPTER DU 12/06/89
Numéro d'observation
7536
Date d'ajout
20/05/1992
Description
Augmentation du capital PORTE DE 100 000 FRS A 250 000 FRS PAR APPORT EN NUMERAIRE ET APPORT EN NATURE - PV AGE DU 01.01.89 - A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
7534
Date d'ajout
20/05/1992
Description
Augmentation du capital PORTE DE 25 000 FRS A 100 000 FRS PAR APPORT EN NUMERAIRE - TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT DU 11 ALLEE FRANCOIS VERDIER AU 15 RUE ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSE - NOMINATION DE MR POULENARD DANIEL ET MR LEPINAY JEAN RAYMOND EN QUALITE DE CO-GERANTS - - PV AGE DU 15.01.88 - A COMPTER DU 15/01/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 613 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 93 481.74 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).