Entreprise : GEBAT SA - SIREN 339 815 128
Identité
Dénomination
GEBAT SA
SIREN (siège)
339 815 128
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1993
Date de fin de la personne morale
09/11/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
252 AV DE LA QUIERA 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORDAS PIERRE JACQUES HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Cannes La Bocca
Nom, Prénom(s)
LANIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
FARGUE DENIS MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
VERRANDO EDMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Embrun
Dénomination
SA GESTER HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/12/1986
Siret
33981512800022
Code APE
452B
Origine du fonds
Création
Activité principale
La réalisation de travaux de bâtiment et Ginie civil avec sa propre main d'¿uvre ou au moyen de sous traîtres, l'entreprises générale de bâtiment et de travaux publics
Adresse
252 AV 252 Avenue DE LA QUIERA
06370 , Mouans-Sartoux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/1986
Siret
33981512800014
Code APE
452B
Adresse
272 AV DE LA CALIFORNIE
06200 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10290
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/05/1994
Description
Jugement du 11 Mai 1994 Prononçant la liquidation judiciaire n° Pellenq André Juge-cre. Liquidateur Hidoux jean pierre Liquidateur :
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciaire. Jugement du 29 Mars 1994 rendu par le tribunal de commerce de gap N° Cessation des paiements en date du 22 Mars 1994 - Juge cré Mr Pellenq André - Représentant des créanciers : Maître Hidoux jean pierre demeurant à gap 05000, 3 rue capitaine de Bresson
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 22 Mars 1994 au tribunal de commerce de gap Au greffe de cannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).