Entreprise : TRAVEL VACHER - SIREN 339 803 751
Identité
Dénomination
TRAVEL VACHER
SIREN (siège)
339 803 751
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1987
Date de fin de la personne morale
19/01/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LES BARRAQUES 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGNIER JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MEUNIER JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MONIN GILBERT , CLAUDE , ANDRE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Francheville
Nom, Prénom(s)
MONIN ANGELIQUE , MICHELE , ANNE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Francheville
Nom, Prénom(s)
RAGOT GUY , GEORGES , HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Bron
Dénomination
MONIN SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Priest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/1990
Siret
33980375100017
Code APE
5510
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
LES BARRAQUES
43370 , CUSSAC-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09/01/2003 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29 JANVIER 1997, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON A NOMME MONSIEUR D'AUBAREDE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PINET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/01/1987
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : L'EVEIL DE LA HTE-LOIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 180490 REPRESENTANT DES CREANCIERS : Me COTTE 49 RUE SERVIENT 69423 LYON CEDEX 3 ADMINISTRATEURS : Me DUTILLEUL 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 69289 LYON CEDEX 02 ET Me SEGUY 11 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY JUGE COMMISSAIRE : Mr PINET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Mr TAMALET CESSATION DES PAIEMENTS LE 130490 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 180690 ARRETANT LE PLAN DE CESSION - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : Me DUTILLEUL 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 69289 LYON CEDEX 02
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).