Entreprise : INTERNATIONAL ADMINISTRATION SERVICES - SIREN 339 794 406
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL ADMINISTRATION SERVICES
Sigle
IAS
SIREN (siège)
339 794 406
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1987
Date de fin de la personne morale
18/01/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE URTHABURU 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARCONDEGUY AUGUSTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
BIANCHI MARCELLO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33979440600035
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous services en matière d'administration, de gestion et d'information
Adresse
RUE rue d'Urthaburu
64500 , Saint-Jean-de-Luz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33979440600019
Code APE
748K
Adresse
CHE URTABURU
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 73
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1990
Siret
33979440600027
Code APE
748K
Adresse
ZI DE JALDAY
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3116
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Radiation d'office du RCS le 02/04/2019 avec effet au 21/12/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6846
Date d'ajout
21/12/2009
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 06/11/2009 Liquidateur : ARCONDEGUY Augustin et BIANCHI Marcello Le siège de la liquidation est fixé à SAINT JEAN DE LUZ, 1 allée Lacarra, rue d'Urthaburu Journal d'annonces légales : LES PETITES AFFICHES BEARNAISES ET DES PA DU 24.11.2009
Numéro d'observation
4480
Date d'ajout
09/09/2002
Description
SUIVANT DECISION EN DATE DU 25.06.02 ANCIEN CAPITAL : 18.000 EUROS NOUVEAU CAPITAL 40.000 EUROS TRANSFORMATION DE LA SARL EN SAS PRESIDENT : MR AUGUSTIN ARCONDEGUY DIRECTEUR GENERAL MR JOEL ARCONDEGUY COMMISSAIRES AUX COMPTES : CABINET OYHAMPE BIDEGAIN (TITULAIRE) MR JEAN MARC SALANNE (SUPPLEANT) EXTENSION DE OBJET A PRISE ET GESTION DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE FRANCAISE OU ETRANGERE Date d'effet : 25/06/2002
Numéro d'observation
5392
Date d'ajout
24/11/1998
Description
SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 30.06.98 : CONTINUITE DE LA STE, MALGRE LA PERTE DE LA 1/2 DU CAPITAL A COMPTER DU 01/03/98
Numéro d'observation
5392
Date d'ajout
24/11/1998
Description
SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 30.06.98 : TRANSFERT DU SIEGE DE ST JEAN DE LUZ, ZI DE JALDAY A : ST JEAN DE LUZ, RUE D'URTHABURU A COMPTER DU 01/03/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECL.DU 24.11.98 : CONTINUITE DE LA STE MALGRE LA PERTE DE LA 1/2 DU CAPITAL (AGE DU 30.06.98) --------------
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).