Entreprise : GAEC LAIR - SIREN 339 758 260
Identité
Dénomination
GAEC LAIR
Sigle
GAEC LAIR
SIREN (siège)
339 758 260
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1987
Début d’activité
01/10/1986
Date de fin de la personne morale
11/01/2086
Date de clôture
30/09
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole Ttes activités connexes et similaires sur 52 ha
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
210825 EUR
Adresse du siège
SAINT CHARLES DE PERCY 14350 VALDALLIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 ROUTE DE MONTCHAMP LE LOGIS COURTEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAIR CHRISTOPHE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Valdallière
Nom, Prénom(s)
LAIR OLIVIER , DANIEL , BERNARD , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Valdallière
Nom, Prénom(s)
LAIR EMMANUEL , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1996
Commune de résidence
Valdallière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33975826000014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole Ttes activités connexes et similaires sur 52 ha
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
6 SAINT CHARLES DE PERCY
14350 , VALDALLIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 ROUTE DE MONTCHAMP LE LOGIS COURTEIL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/1993
Description
(Divers) À compter du 01/04/93 : Augmentation du capital social : Ancien : 987 000 F nouveau : 1 547 000 F prorogation de la durée de la personne morale ancienne : 10 ans nouvelle 40 ans démission d'un gérant : M Lair Bernard nomination de nouveaux gérants : M Lair François mme Lair Arlette
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 décembre 1986 -No A115 - L'AGRICULTEUR NORMAND du 13 novembre 1986 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).