Entreprise : SYNERBIOSE - SIREN 339 743 304
Identité
Dénomination
SYNERBIOSE
SIREN (siège)
339 743 304
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1987
Date de fin de la personne morale
19/01/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LA MESSESSELLE 28400 NOGENT-LE-ROTROU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEQUERRE CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
MAISONS ALFORT
Nom, Prénom(s)
GRAS PHILIPPE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
NOGENT LE ROTROU
Nom, Prénom(s)
PIVIN MARTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PETITJEAN MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
WINDSOR ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/12/1986
Siret
33974330400018
Code APE
286C
Origine du fonds
Création
Activité principale
BUREAU ADMINISTRATION ATELIER DE FABRICATION DE JEUX DE LIVRES SUR L'ECOLOGIE ET LE JARDINAGE DE PETIT MATERIEL DE JARDINAGE ET DE BRICO- LAGE. ENSACHAGE DE PRODUITS NON TOXIQUES ET NON REGLEMENTES ENTREPOSAGE.
Adresse
LIEUDIT LA MESSESSELLE
28400 , Nogent-le-Rotrou - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4593
Date d'ajout
23/12/1992
Description
NOMINATION DE MONSIEUR GRAS PHILIPPE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL AU 28.01.1989 - DEMISSION DE MONSIEUR JEAN LE BOURG DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE , NOMINATION EN SES LIEU ET PLACE DE MONSIEUR MAURICE PETITJEAN , AU 30.06.1989 NOMINATION DE LA SARL WINDSOR ET ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT , A LA MEME DATE , AUX LIEU ET PLACE DE MONSIEUR LLURENS JACQUES - DEMISSION DE MONSIEUR JACQUES GRAS DE SES FONCTIONS D'AD - MINISTRATEUR AU 30.06.1989 , NOMINATION EN SES LIEU ET PLACE DE MONSIEUR GRAS PHILIPPE ( DEJA DIRECTEUR GENERAL )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).