Entreprise : MARYFLOR - SIREN 339 693 533
Identité
Dénomination
MARYFLOR
SIREN (siège)
339 693 533
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1993
Date de fin de la personne morale
03/11/2076
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE TONDUTI DE L ESCARENE 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTA MICHEL , GILLES , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/05/1992
Siret
33969353300020
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Marchand de biens ou lotisseur import export courtage
Adresse
2 RUE 2 Rue TONDUTTI L'ESCARENE
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/1986
Siret
33969353300012
Code APE
703A
Adresse
257 AV MARECHAL VAUBAN
06700 , SAINT-LAURENT-DU-VAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50976
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 29/01/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50003
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 23/01/2019 nommant M. Danese Christophe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
77887
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 02/11/2016 nommant SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
6165
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 07/04/2014 nommant SELAS Etude Stephanie Bienfait prise en la personne de Me Stéphanie Bienfait 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
23668
Date d'ajout
30/07/2010
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 30/07/2010 nommant Me Bienfait Stéphanie 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
10272
Date d'ajout
30/07/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 30/07/2009 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2009J00429 , date de cessation des paiements le 21/07/2009 , désigne juge commissaire M. Nougarede Pascal , liquidateur Me Delattre Pierre Administrateur Provisoire Du Cabinet De Maître Hélène Cauzette Rey 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
55588
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/12/1993
Description
Non dissolution bien que l'actif net soit inférieur à la moitie du capital par assemblée du 31 Janvier 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).