Entreprise : SARL LEFEBVRE - SIREN 339 691 651
Identité
Dénomination
SARL LEFEBVRE
SIREN (siège)
339 691 651
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1987
Début d’activité
01/01/1987
Date de fin de la personne morale
01/02/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, FER, INOX, CONSTRUCTIONS METALLIQUES, MECANIQUE GENERALE, ENTRETIEN D'USINES (PRESTATIONS SER- VICES).
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
15275.38 EUR
Adresse du siège
67 B RUE HENRI BARBUSSE 59179 FENAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
FENAIN
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
FENAIN
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
FENAIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33969165100014
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, FER, INOX, CONSTRUCTIONS METALLIQUES, MECANIQUE GENERALE, ENTRETIEN D'USINES (PRESTATIONS SER- VICES).
Adresse
67 B RUE HENRI BARBUSSE
59179 , FENAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1132
Date d'ajout
03/05/2006
Description
Changement de dénomination - ANCIENNE DE NOMINATION : ETABLISSEMENTS NORBERT LEFEBVRE ET FILS - NOUVELLE DENOMINATION : SARL LEFEBVRE - ANCIEN CAPITAL : 15.244,90 EUROS - NOUVEAU CAPITAL : 15.275,38 EUROS Date d'effet : 14/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
RECTIFICATIF DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL A LA SUITE D'UNE ERREUR DE DEPART AVEC EFFET RETROACTIF AU 02.02.1987. (ANCIENNE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL MENTIONNEE SUR LA LIASSE : 71 RUE HENRI BARBUSSE 59179 FENAIN). - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05.01.2000. ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PRECEDEMMENT EN LOCATION GERANCE EN DATE DU 20.11.2001 PARUTION DE L'ACHAT DANS LA GAZETTE NORD PAS DE CALAIS DU 24-25-26 ET 27 NOVEMBRE 2001. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS ---------- MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).