Entreprise : SARL TUB - SIREN 339 690 877
Identité
Dénomination
SARL TUB
SIREN (siège)
339 690 877
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1987
Date de fin de la personne morale
01/01/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
80 RUE JEAN JAURES 79200 PARTHENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTTE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
CHATELLIER HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Bouliac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/10/1986
Siret
33969087700016
Enseigne
FELINO
Code APE
524C
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA VENTE DE TOUS TEXTILES ET PRODUITS MANUFACTURES DE L'HABILLEMENT (SAUF LES ARTICLES DE SPORT) PARURES EN CONFECTION
Adresse
80 RUE 80 Rue JEAN JAURES
79200 , Parthenay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/04/1996
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 14/02/1996, a prononcé la liquidation judiciaire. Fixe la date de cessation des paiement au 30/01/1996 Juge commissaire Mr CAZAUX PIERRE. Liquidateur Me MAYON RENE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/03/1994
Description
: --- NOMINATION DE MR GOUTTE PHILIPPE EN QUALITE DE CO-GERANT DATE D'EFFET :31/08/93
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/08/1992
Description
: --- PV ASSEMBLEE DU 15.05.92 CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE AU 31.12 A COMPTER DU 15/05/92
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/05/1992
Description
: --- CHANGEMENT DE GERANT PV DU 23.03.92 - DEMISSION DE MME BOURDET NEE GIROIRE LOUISETTE EN QUALITE DE GERANT - NOMINATION DE MR LE CHATELLIER HERVE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 23/03/92
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/01/1987
Description
Historique des observations depuis le 02/01/1987 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 6 le 02/01/1987 --- Publicité au Journal : LA CONCORDE --- Parution au Journal le 31/10/1986
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/08/1986
Description
: --- SUIVANT A;G;E; DU 17.02..1989 NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 17/02/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).