Entreprise : D.G.K. - SIREN 339 677 916
Identité
Dénomination
D.G.K.
SIREN (siège)
339 677 916
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1988
Date de fin de la personne morale
17/10/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LA FONTAINE RICHARD 28260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-OUEN MARCHEFROY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND-GIRARD ARNAUD , SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
28560 BERCHERES SUR VESGRE
Nom, Prénom(s)
KRITIKOS ATHENA
Nom d'usage
ZOUPANOS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1988
Siret
33967791600027
Code APE
511R
Origine du fonds
Autre
Activité principale
COURTAGE, NEGOCE NATIONAL, INTERNATIONAL, CONSEIL AUX ENTREPRISES, AUX PARTICULIERS EN MATIERE PUBLICITAIRE, TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES, IMMOBILIERES.
Adresse
LA FONTAINE RICHARD
28260 , Bercheres sur Vesgre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-OUEN MARCHEFROY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 7 JUIN 1993 : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 29 MARS 1993 - NOMINATION DE MR DURAND-GIRARD ARNAUD EN QUALITE DE LIQUIDATEUR - SIEGE DE LA LIQUIDATION AU LIEU DU SIEGE SOCIAL. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).