Entreprise : AX - SIREN 339 673 824
Identité
Dénomination
AX
SIREN (siège)
339 673 824
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1987
Début d’activité
13/10/1986
Date de fin de la personne morale
14/01/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques, centralisation d'achats
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
73 RUE ALBERT SARRAUT 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Bléneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/1986
Siret
33967382400019
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques, centralisation d'achats
Adresse
73 RUE ALBERT SARRAUT
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
31851
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 03/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27928
Date d'ajout
13/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13/02/2018 , prononce l'interdiction de gérer , à l'encontre de Frédéric Muller , pour une durée de 7 ans , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau
Numéro d'observation
75088
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 01/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
67959
Date d'ajout
14/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 14/01/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00061 , date de cessation des paiements le 01/09/2015 , désigne liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
26730
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
82964
Date d'ajout
01/02/1999
Description
Pli Non Distribuable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).