Entreprise : LE RITZ CAFE - SIREN 339 645 129
Identité
Dénomination
LE RITZ CAFE
SIREN (siège)
339 645 129
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1986
Début d’activité
01/12/1986
Date de fin de la personne morale
03/12/2036
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
240 GRAND CASE SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORAND JOEL , HENRY , JULES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
33964512900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT
Autres Activités
L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT
Adresse
240 GRAND CASE
97150 , SAINT-MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
596
Date d'ajout
23/02/2000
Description
Modification dans l'exploitation du fondsREPRISE DU FONDS DE COMMERC APRES FIN DE LA LOCATION-GERANCE (ORDONNANCE DU T.M.C. DE B/T DU 30.09.98) A COMPTER DU 30.09.98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
597
Date d'ajout
23/02/2000
Description
Modification dans l'exploitation du fondsMISE EN LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT, EXPLOITE A SAINT-MARTIN 240, BLD DE GRAND CASE, CONNU SOUS L'ENSEIGNE "KEY LARGO" A L'EURL TICHOU, (RCS DE B/T Nø B 428 976 732) A COMPTER DU 01.10.99
Numéro d'observation
705
Date d'ajout
06/03/1998
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS A MME ARZA MERYAMA DOMICILIE 240 BD DE GRAND CASE - 97150 SAINT/MARTIN A COMPTER DU 25.01.98
Numéro d'observation
230
Date d'ajout
02/01/1996
Description
REPRISE DU FONDS DE COMMERCE PAR LADITE SOCIETE, FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A M. DEIGLUN JEAN RAPHAEL (RESILIATION PAR ACTE NOTARIAL DU 10.08.95) A COMPTER DU 31.07.95
Numéro d'observation
1400
Date d'ajout
25/09/1995
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE A M. DEIGLUN JEAN RAPHAEL DEMEURANT A MONT VERNON II - LOT 21 - SAINT/MARTIN (ENSEIGNE : KEY LARGO) A COMPTER DU 21.02.95
Numéro d'observation
618
Date d'ajout
12/04/1990
Description
Changement de gérantDEPART DE MR. TERRASSE HERVE CHRISTIAN (GERANT) NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : MR. MORAND JOEL HENRY JULES, NE LE 10.06.42 A CASTELNAUDARY(AUDE) DEMEURANT "NETTLE BAY HILL 97150 SAINT-MARTIN A COMPTER DU 26/02/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).