Entreprise : SENEVE PLV - SIREN 339 584 922
Identité
Dénomination
SENEVE PLV
SIREN (siège)
339 584 922
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1991
Date de fin de la personne morale
17/10/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
18 RUE DES MARRONNIERS 94240 L'HAY-LES-ROSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVOISE DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERNADAL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DAVOISE GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1926
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERNADAL VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
SAINT MANDE
Nom, Prénom(s)
BARJOU BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARJOU HELENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/1986
Siret
33958492200027
Code APE
212B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication de cartonnages.
Adresse
18 RUE 18 Rue DES MARRONNIERS
94240 , L'HAY LES ROSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PLATEAU DE L'HAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5352
Date d'ajout
04/02/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 03/02/2000 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Bernard Pierrelle , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 4 Février 2000 , sous le numéro 93j00395
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
259
Date d'ajout
04/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Bernard Pierrelle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
72367
Date d'ajout
12/05/1997
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 02 1997 À infirme le jugement rendu le 23 02 1995 par le tribunal de commerce de Créteil ayant prononcé la faillite personnelle pour 20 ans à l'encontre de Mr Barjou Bernard né le 18 07 1953 à Lesneven (29) demeurant : 64 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons. La cour dit N'y avoir lieu à sanction - juge commissaire : Mr Buchfinck - liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
68459
Date d'ajout
27/01/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 07 01 1997 Nommant Mr Buchfinck juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/04/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 01 04 1993 N° 93/381 Cessation des paiements en date du 15 02 1993 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M Masquelier - juge suppléant : m Dubost Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/03/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 18 Mars 1993 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/01/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 30 Octobre 1992
Numéro d'observation
45434
Date d'ajout
18/10/1991
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).