Entreprise : SCI YOYO - SIREN 339 561 383
Identité
Dénomination
SCI YOYO
SIREN (siège)
339 561 383
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1986
Début d’activité
18/12/1986
Date de fin de la personne morale
17/12/2036
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'acquisition - la possession - l'administration - la jouissance - l'exploitation - l'aménagement d'une parcelle de terrain située à arbonne
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA CROIX 64210 ARBONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ETCHART
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETCHART CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
HEGOAS JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
INCHAURRAGA JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LANS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LANS FRANCOISE
Nom d'usage
INCHAURRAGA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LANS JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LANS JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LANS MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1934
Commune de résidence
Bidart
Nom, Prénom(s)
LHUILLIER GERARD , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Bidart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1986
Siret
33956138300011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition - la possession - l'administration - la jouissance - l'exploitation - l'aménagement d'une parcelle de terrain située à arbonne
Adresse
CHE DE LA CROIX
64210 , ARBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ETCHART
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3678
Date d'ajout
01/07/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 28/05/2009 : Nouveau : LANS Jean, Associé Société Civile Nouveau : HEGOAS Jacques, Associé Société Civile Nouveau : INCHAURRAGA Jacques, Associé Société Civile Nouveau : LHUILLIER Gerard Jacques, Associé Société Civile Nouveau : INCHAURRAGA Françoise, Associé Société Civile Nouveau : LANS Philippe, Associé Société Civile Nouveau : LANS Jean-Marc, Associé Société Civile Changement de qualité : ETCHART Charles, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : LANS Michel, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).