Entreprise : SCI DES ARTESIENS - SIREN 339 533 184
Identité
Dénomination
SCI DES ARTESIENS
SIREN (siège)
339 533 184
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1986
Début d’activité
15/12/1986
Date de fin de la personne morale
14/12/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition vente exploitation par bail location gérance d'immeule à usage industriels et commerciaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
103 RUE IGNACE HUMBLOT 62138 AUCHY-LES-MINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Mérignies
Nom, Prénom(s)
LEROY LYSIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Pechbonnieu
Nom, Prénom(s)
LEROY GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Auchy-les-Mines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1986
Siret
33953318400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition vente exploitation par bail location gérance d'immeule à usage industriels et commerciaux
Autres Activités
Acquisition vente exploitation par bail location gérance d'immeule à usage industriels et commerciaux
Adresse
103 RUE IGNACE HUMBLOT
62138 , AUCHY-LES-MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/1986
Siret
33953318400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
216 RTE DE LENS
62138 , DOUVRIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).