Entreprise : KIWID OC - SIREN 339 518 698
Identité
Dénomination
KIWID OC
SIREN (siège)
339 518 698
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1986
Date de fin de la personne morale
10/12/2036
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
Vergers de la Save 32600 SEGOUFIELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERGERS DE LA SAVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROS JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Lévignac
Nom, Prénom(s)
CROS CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Lévignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
33951869800016
Code APE
513A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes prestations de services concernant la transformation de fruits et légumes entre la production et la consommation, ainsi que l'achat et la revente de ces produits.
Adresse
Vergers de la Save
32600 , Ségoufielle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERGERS DE LA SAVE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4117
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Radiation du RCS le 15/11/2017 avec effet au 10/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4116
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 10/11/2017, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF (L.622-30) de KIWID'OC (Procédure ouverte le 04/12/1992 ) Date d'effet : 10/11/2017
Numéro d'observation
3025
Date d'ajout
02/08/2017
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance en date du 28/07/2017, le Président du Tribunal de Commerce d'Auch a désigné Gérard PIQUES comme nouveau juge commissaire dans la procédure de KIWID'OC Date d'effet : 28/07/2017
Numéro d'observation
204
Date d'ajout
11/01/2002
Description
Par jugement en date du 07/12/2001 , Mr Marcel Valy a été nomme comme nouveau jugé commissaire Date d'effet : 07/12/2001
Numéro d'observation
98
Date d'ajout
10/01/2002
Description
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 07.12.2001 Me Hélène gascon 1 rue du bataillon de l'armagnac 32000- Auch a été désignée en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jc Coumet décédé Date d'effet : 07/12/2001
Numéro d'observation
2782
Date d'ajout
07/12/1992
Description
Mention d'office jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 04.12.92 prononçant l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire de Kiwid'oc, vergers de la Save 32600 Ségoufielle Jugé commissaire désigné :Mr Jean-Claude Eugène représentant des créanciers nomme : Me Jean-Claude Coumet 6 rue Gambetta BP 224-32004 Auch Cedex la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 30.11.92 à compter du 04/12/92
Numéro d'observation
2783
Date d'ajout
07/12/1992
Description
Mention d'office jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 04.12.92 prononçant la liquidation judiciaire de Kiwid'oc, vergers de la Save 32600 Ségoufielle Jugé commissaire désigné : Mr Jean-Claude Eugène mandataire liquidateur désigné : Me Jean-Claude Coumet 6 rue Gambetta BP 224-32004 Auch Cedex autorisant la poursuite d'activité pour 3 mois maximum à compter du 04/12/92
Numéro d'observation
2728
Date d'ajout
02/12/1992
Description
Mention d'office déclaration de cessation des paiements faite par Mr Cros Christophe en date du 31/11/92 à compter du 30/11/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).