Entreprise : SA RESIDENCE DU MOULIN - SIREN 339 500 712
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2018)
Dénomination
SA RESIDENCE DU MOULIN
SIREN (siège)
339 500 712
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2016
Fermeture de l'établissement - 33950071200015
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 33950071200023
- Date d'effet de la fermeture : 13/06/2016
Fermeture de l'établissement - 33950071200031
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
28/12/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ORPEA
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
Puteaux CEDEX
Dénomination
COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE COMPTABLES - CFCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33950071200015
Nom commercial
RESIDENCE DU MOULIN
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'hébergement de personnes âgées, toutes prestations de services à domicile et l'activité de restauration.
Adresse
RUE Rue du 4 Septembre
66600 , Espira-de-l'Agly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2009
Siret
33950071200023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
115 RUE DE LA SANTE
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/2016
Siret
33950071200031
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
12 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68512
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62518
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil publication au journal JSS du 29/11/2017, avec effet fiscal au 31/12/2017, A compter du 28/11/2017
Numéro d'observation
73210
Date d'ajout
29/12/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
31/07/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-06-2014
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/07/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-06-2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/2009
Description
Notification intergreffe : Notification Transfert du siège social de rue du 4 septembre 66600 Espira de l'Agly à 115 rue de la Santé 75013 Paris à compter du 12.6.2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/10/2009
Description
Ancien siège devenant établissement secondaire : L'ancien siège devient établissement principal
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).