Entreprise : TRANSPORTS EUDES - SIREN 339 465 668
Identité
Dénomination
TRANSPORTS EUDES
SIREN (siège)
339 465 668
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1986
Début d’activité
15/09/1992
Date de fin de la personne morale
09/12/2085
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le ramassage et la livraison des petits colis
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
8500 EUR
Adresse du siège
113 RUE AUDRAN 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESBONS VERONIQUE
Nom d'usage
EUDES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
EUDES STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1992
Siret
33946566800038
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
113 RUE AUDRAN
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
33946566800020
Code APE
602L
Adresse
14 RUE DES CLOS MOLINONS
76700 , GONFREVILLE-L'ORCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/005585
Date d'ajout
18/06/2024
Description
Ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 18/06/2024 prononçant l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/004139
Date d'ajout
29/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 26/04/2024 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL Catherine VINCENT 20 rue Casimir-Périer 76600 Le Havre. Date de cessation des paiements : 15/04/2024
Numéro d'observation
F96/000728
Date d'ajout
14/02/1996
Description
ANCIEN GERANT : MR STEPHANE EUDES NOUVELLE GERANTE : MME VERONIQUE DESBONS EPOUSE EUDES A COMPTER DU 01/11/95 DEPOT DES ACTES DU 07/02/96 LE HAVRE PRESSE DU 08/11/95
Numéro d'observation
F92/003565
Date d'ajout
13/10/1992
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE GONFREVILLE L'ORCHER 14 RUE DES CLOS MOLINONS AU HAVRE 113 RUE AUDRAN A COMPTER DU 15/09/92 DEPOT DES ACTES DU 13/10/92 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 23/09/92
Numéro d'observation
F90/004041
Date d'ajout
05/12/1990
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : SARL EUDES ET DESBONS NOUVEL- LE : TRANSPORTS EUDES - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 05/12/90 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 21/11/90 A COMPTER DU 19/10/90
Numéro d'observation
F88/002164
Date d'ajout
23/06/1988
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 25 RUE FERNAND CHATEL AU HAVRE AU 14 RUE DES CLOS MOLINONS GONFREVILLE L'ORCHER 76700 HARFLEUR - CHANGEMENT D'ADRESSE PERSONNELLE DU GERANT A LA MEME ADRESSE QUE LE SIEGE SOCIAL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 20/06/88 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 08/06/88 A COMPTER DU 25/04/88
Numéro d'observation
F87/000552
Date d'ajout
03/03/1987
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 05/01/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).