Entreprise : SCI SENECHAL - SIREN 339 460 149
Identité
Dénomination
SCI SENECHAL
SIREN (siège)
339 460 149
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1986
Début d’activité
01/04/2019
Date de fin de la personne morale
07/12/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquiistion, administration, exploitation de tous immeubles, notamment par location et leur aliénation éventuelle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.7 EUR
Adresse du siège
146 IMP DE LA GERBOISE 83110 SANARY-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVIS CHRISTIAN , LUCIEN , ALPHONSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
SENECHAL JOELLE
Nom d'usage
LEVIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2019
Siret
33946014900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquiistion, administration, exploitation de tous immeubles, notamment par location et leur aliénation éventuelle
Autres Activités
Acquiistion, administration, exploitation de tous immeubles, notamment par location et leur aliénation éventuelle
Adresse
146 IMP DE LA GERBOISE
83110 , SANARY-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1986
Siret
33946014900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA CIGALIERE
38300 , MAUBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).