Entreprise : SCI MEDRAD - SIREN 339 456 170
Identité
Dénomination
SCI MEDRAD
SIREN (siège)
339 456 170
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1986
Début d’activité
01/12/1986
Date de fin de la personne morale
03/12/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition d'un immeuble sis à libourne 33500 15, allées robert boulin - l'administration et l'exploitation par bial de cet immeuble et de tous autres immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
15 ALLEES ROBERT BOULIN 33500 LIBOURNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARMAND JEAN , PIERRE , MARCEL , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BERGER OLIVIER , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
DAUBE XAVIER , YVES , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MONCLA PIERRE , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Le Bouscat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1986
Siret
33945617000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition d'un immeuble sis à libourne 33500 15, allées robert boulin - l'administration et l'exploitation par bial de cet immeuble et de tous autres immeubles
Autres Activités
acquisition d'un immeuble sis à libourne 33500 15, allées robert boulin - l'administration et l'exploitation par bial de cet immeuble et de tous autres immeubles
Adresse
15 ALLEES ROBERT BOULIN
33500 , LIBOURNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/12/1986
Description
Historique : PUBLICITE : LE RESISTANT. ANCIENNE DE NOMINATION: SCI HERNANDEZ NOUVELLE DENOMINATION SC I MEDRAD A COMPTER DU 2.1.2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).