Entreprise : CUMA DE SAUZENS A CADEILHAN - SIREN 339 454 977
Identité
Dénomination
CUMA DE SAUZENS A CADEILHAN
SIREN (siège)
339 454 977
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1986
Début d’activité
23/10/1986
Date de fin de la personne morale
04/12/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
515.89 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 32380 CADEILHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASALDELLA LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Cadeilhan
Nom, Prénom(s)
LANNES DIDIER , JEAN , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Cadeilhan
Nom, Prénom(s)
RICAU CLAUDE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Cadeilhan
Nom, Prénom(s)
UFFERTE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Saint-Léonard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/1986
Siret
33945497700028
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
MAIRIE
32380 , CADEILHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1986
Siret
33945497700010
Code APE
713A
Adresse
SAUZENS
32380 , CADEILHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2194
Date d'ajout
25/06/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/06/2013 : Partant : DUPUY Francis, Trésorier Changement de qualité : BASALDELLA Laurent, Membre devient Secrétaire Changement de qualité : UFFERTE Michel, Secrétaire devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2856
Date d'ajout
22/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/08/2011 : Partant : GENDRE Claude, Membre Partant : LACLAVERE Luc, Membre Partant : MONGE Pierre, Trésorier Partant : MORENI Rémo, Secrétaire Nouveau : LANNES Didier, Jean, Christian, Président Changement de qualité : RICAU Claude, Président devient Vice-Président Changement de qualité : DUPUY Francis, Vice-Président devient Trésorier Changement de qualité : UFFERTE Michel, Membre devient Secrétaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).