Entreprise : SCI L'AGE D'OR BERNIS - SIREN 339 392 961
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2022)
Dénomination
SCI L'AGE D'OR BERNIS
SIREN (siège)
339 392 961
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1986
Fermeture de l'établissement - 33939296100035
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 33939296100019
- Date d'effet de la fermeture : 25/06/2014
Fermeture de l'établissement - 33939296100027
- Date d'effet de la fermeture : 17/11/2017
Date de fin de la personne morale
30/11/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES CHOBINS 21200 BEAUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SGMR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Marseille 16e Arrondissement
Dénomination
FONCIERE SGMR EST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Marseille 16e Arrondissement
Dénomination
KOLISEE A
Qualité
Gérant
Commune de résidence
BORDEAUX CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2014
Siret
33939296100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
930 RTE DE BERRE
13090 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/11/2017
Siret
33939296100035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de patrimoine immobilier
Adresse
3 RUE 3 Rue des Chobins
21200 , Beaune - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/1986
Siret
33939296100019
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LD LES AIRES VIEILLES
30620 , BERNIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMBERT ANDRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3100
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à FONCIERE SGMR EST, Marseille : 814365284 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2021. avec effet fiscal au 01/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1011
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Radiation du RCS le 24/01/2018 avec effet au 17/11/2017 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Dijon par suite de transfert du siège social à compter du 17/11/2017 du 930 route de Berre 13090 Aix-en-Provence au 3 rue des Chobins 21200 Beaune
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société a transféré son siège social de Lieudit les Aires Vieilles 30620 Bernis où elle avait commencé son activité en date du 17/10/1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).