Entreprise : BERCAT - SIREN 339 378 812
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2019)
Dénomination
BERCAT
SIREN (siège)
339 378 812
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1986
Date de fin de la personne morale
25/11/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LES TOMPLES 26700 PIERRELATTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERVY JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
DECHARRIERE ROGER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
PROST MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Rocbaron
Nom, Prénom(s)
CAPONY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
CONVERT JEAN , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
SIX FOURS
Dénomination
PIERRISNARD DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/1986
Siret
33937881200020
Enseigne
VETIMARCHE
Code APE
524C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Création venté location Geranceexploitation de tous fonds de commerce spécialisé dans le commerce moderne et distribution de vêtements chaussures maroquinerie lingés textiles et de tous produits liés à l'habillement de la personne ou au Con-- fort et l'aménagement de la maison
Adresse
QTIER COSTE BOYERE
83130 , La Garde - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LE THOUAR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17062
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12559
Date d'ajout
07/09/2017
Description
PND Destinataire non identifiable
Numéro d'observation
5253
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
2947
Date d'ajout
16/04/1997
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30.10.1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).